Hanes ariannol NO LIMITS (SOUTH)
Rhif yr elusen: 1088835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.33m | £3.31m | £3.91m | £4.23m | £4.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.64m | £3.02m | £3.36m | £3.98m | £4.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.25m | £1.92m | £2.05m | £2.68m | £2.68m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.28k | £273.52k | £314.79k | £363.97k | £102.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £515.22k | £869.96k | £1.02m | £242.99k | £900.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.85k | £58.07k | £39.25k | £55.01k | £65.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.78m | £2.37m | £2.84m | £3.89m | £3.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.46k | £14.32k | £10.99k | £43.66k | £13.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £6.75k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.49m | £2.88m | £3.22m | £3.87m | £3.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £141.39k | £126.55k | £129.27k | £111.91k | £107.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.36k | £29.29k | £28.62k | £24.74k | £28.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £3.57k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.89k | £12.83k | £3.27k | £5.69k | £68.99k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.