Hanes ariannol BIRMINGHAM ASIAN RESOURCE CENTRE
Rhif yr elusen: 1093110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (163 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.17k | £86.11k | £64.03k | £448.05k | £152.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £164.83k | £138.91k | £80.13k | £27.69k | £104.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £49.54k | N/A | £4.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £82.00k | £84.72k | £11.97k | N/A | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.