ymddiriedolwyr TRELYA
Rhif yr elusen: 1089634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR ROD JAMES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sara Davey | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Cornelius Olivier | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Gillian Gallagher | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Carolyn Tracy Whelan BEM | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Katharine Bride Heron MBE | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Philippa Helen Mcknight | Ymddiriedolwr | 14 March 2017 |
|
|
||||
Emma Jean Favata | Ymddiriedolwr | 14 March 2017 |
|
|
||||
Carol Bosworth | Ymddiriedolwr | 23 October 2014 |
|
|
||||
NIGEL CLIFFORD WALKER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JILL TRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTONY PENHAUL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.