Hanes ariannol MOSELEY COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1087949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £193.84k | £285.38k | £171.53k | £288.29k | £920.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £186.96k | £240.52k | £265.95k | £289.48k | £194.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.31k | £71.69k | N/A | £17.00k | £52.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £70.39k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £841.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £109.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £85.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £14.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.