Hanes ariannol CHESHIRE CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1092606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £991.63k | £905.36k | £814.52k | £933.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £1.05m | £823.84k | £832.97k | £970.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £817.35k | £707.85k | £796.05k | £718.75k | £838.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £15.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.64k | £11.75k | £12.56k | £14.33k | £4.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £69.74k | £66.12k | £2.92k | £789 | £1.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.11m | £913.76k | £889.80k | £787.60k | £926.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £85 | £19 | £865 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £11.78k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £1.04m | £823.67k | £832.97k | £970.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.29k | £16.12k | £170 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £15.55k | £8.72k | £8.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.