Dogfen lywodraethu THE QUINBORNE CHOIR
Rhif yr elusen: 1089917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 APRIL 1939 AS AMENDED 7 MARCH 1990, 25 JULY 2001, 24 OCTOBER 2001 AND 30 JANUARY 2002 as amended on 25 Jan 2023 as amended on 25 Jan 2023 as amended on 25 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
The objects of the Charity shall be: 1. to advance, improve, develop and maintain public education in, and appreciation of, the art and science of music in all its aspects by any means the trustees see fit, including through the presentation of public events.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.