Hanes ariannol EDAN Lincs
Rhif yr elusen: 1092913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (84 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £1.25m | £1.90m | £1.97m | £2.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £1.23m | £1.48m | £1.92m | £2.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.10m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £814.85k | £439.18k | £1.60m | £1.73m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.60k | £13.52k | £57.31k | £59.59k | £100.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £40 | £356 | £45.55k | £45.86k | £58.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £1.24m | £1.80m | £1.87m | £2.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36 | £32 | £35 | £55 | £3.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £1.23m | £1.48m | £1.92m | £2.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.04k | £5.00k | £4.71k | £935 | £1.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £24.14k | £10.15k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.