ymddiriedolwyr FUN 4 KIDZ
Rhif yr elusen: 1091549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Hains | Cadeirydd | 15 November 2022 |
|
|
||||
Ian Roger Ashton | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Clare Whiteside | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Mary Jane Rogers | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|
||||
MICHELLE JANE COX | Ymddiriedolwr | 13 December 2011 |
|
|
||||
LESLIE THOMAS ISAAC | Ymddiriedolwr | 13 December 2011 |
|
|
||||
IAN CROOK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.