Hanes ariannol DENTON YOUNG PEOPLE'S PROJECT
Rhif yr elusen: 1093104
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2010 | 30/11/2011 | 30/11/2012 | 30/11/2013 | 30/11/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £204.79k | £167.05k | £162.40k | £110.09k | £284.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £170.66k | £163.46k | £169.73k | £143.40k | £168.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.