ymddiriedolwyr KEIGHLEY HEALTHY LIVING NETWORK
Rhif yr elusen: 1090543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Davison | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
James Drury | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
John Hartley | Ymddiriedolwr | 28 March 2021 |
|
|
||||
Francine Elizabeth Setter | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Jean Hahn | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Sharon Sarah Frances Orr | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
||||
PAM ESSLER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SUSAN BARTLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.