ymddiriedolwyr ASCENSION COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1091887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVE CHESNEY | Cadeirydd | 03 January 2013 |
|
|
||||
Helen Fernandes | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|||||
FAITH JOHNSON | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Michael Geoffrey John Yeatts | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Cheryl Georgina Crombie | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||
Dr NIGEL COPSEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ALISTAIR MACDONALD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.