ymddiriedolwyr ECTODERMAL DYSPLASIA SOCIETY
Rhif yr elusen: 1089135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL COLLACOTT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nick Briggs | Ymddiriedolwr | 25 April 2020 |
|
|
||||
Larissa Donna Pelham | Ymddiriedolwr | 25 April 2020 |
|
|||||
Martin Williams | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
Andy Ponting | Ymddiriedolwr | 06 May 2017 |
|
|
||||
Stuart Atkiss | Ymddiriedolwr | 07 May 2016 |
|
|
||||
Scott Gallacher | Ymddiriedolwr | 16 May 2015 |
|
|
||||
ALAN WALLER | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
SHARON COOPER | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
||||
STEPHEN AYLAND | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SIMON LEES-JONES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DIANA PERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.