Hanes ariannol ABACUS
Rhif yr elusen: 1088818
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.33k | £141.61k | £81.81k | £128.35k | £103.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.19k | £105.40k | £113.68k | £112.10k | £114.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £56.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £107.91k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.