ymddiriedolwyr COMMUNICARE IN SOUTHAMPTON
Rhif yr elusen: 1110427
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debbie Burns | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|||||
Deborah Hendry | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Darren John Crispin | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Lenka Fremerova | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
John Ansell | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Carolyn Page | Ymddiriedolwr | 10 December 2016 |
|
|
||||
MR John Barrie Worth | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.