ymddiriedolwyr ASHFIELD VOLUNTARY ACTION
Rhif yr elusen: 1089635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teresa Jackson | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||
John Richard Aylward | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Patrizia Canova | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Kenneth Bradshaw | Ymddiriedolwr | 27 May 2020 |
|
|
||||
Peter Robinson | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|||||
Jac Lemmen | Ymddiriedolwr | 28 August 2019 |
|
|
||||
PHILIP MARSHALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.