Dogfen lywodraethu NEUROENDOCRINE CANCER UK
Rhif yr elusen: 1092386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21/02/2001 AS AMENDED ON 07/05/2002 AS AMENDED ON 09/02/2006 AS AMENDED ON 25/06/2013 AS AMENDED ON 05/12/2013 as amended on 12 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC (INCLUDING RELEVANT MEDICAL AND SCIENTIFIC COMMUNITIES) IN ALL AREAS RELATING TO NETS. 2. TO PROMOTE THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF THOSE AFFECTED BY NETS THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT, ADVICE AND EDUCATION TO PATIENTS, THEIR CARERS AND FAMILY MEMBERS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.