ymddiriedolwyr ROSETTA LIFE
Rhif yr elusen: 1090851
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Denise Stanley-Chard | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||||
Pauline Boye | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||||
Dr Nicholas Steven Ward | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||||
Gareth Jones | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|
||||||
Olivia Dix | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|||||||
Sarah bazin | Ymddiriedolwr | 10 January 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.