Dogfen lywodraethu THE ENGINEERING AND TECHNOLOGY BOARD
Rhif yr elusen: 1089678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14TH NOVEMBER 2001 AS AMENDED 8 NOVEMBER 2002 AND 11 JULY 2007 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 18/09/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 NOV 2017 as amended on 30 Sep 2019 as amended on 29 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE ART AND SCIENCE OF ENGINEERING IN ALL ITS APPLICATIONS IN THE CONTEXT OF MODERN TECHNOLOGY; (B) TO ADVANCE EDUCATION IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.