Dogfen lywodraethu THE NHS CONFEDERATION
Rhif yr elusen: 1090329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 JANUARY 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 15 JUNE 2005, 14 JUNE 2006, 20 JUNE 2007 AND 12 JANUARY 2010 NOW ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION ON 25 JUNE 2010 as amended on 04 Dec 2019 as amended on 16 Jun 2021 as amended on 28 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF PUBLIC HEALTH
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.