ymddiriedolwyr THE NHS CONFEDERATION
Rhif yr elusen: 1090329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN MORGAN | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|||||
Robert Jonathan Stewart Patton | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Paul Jonathan Davies | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Fiona Rachel Ann Edwards | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Emma Woollett | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Dr Peta Foxall | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Iftikhar Majid | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Dame Jacqueline Daniel | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Dr Pramitkumar Patel | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
MARIE GABRIEL | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|||||
Valerie Morton | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|||||
Professor Joseph Richard Harrison | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Nandakumar Ratnavel | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Baron Victor Adebowale CBE | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.