Hanes ariannol THE DRINKAWARE TRUST
Rhif yr elusen: 1094586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.07m | £6.24m | £6.02m | £5.56m | £6.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.39m | £5.99m | £4.71m | £5.01m | £5.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £36.83k | N/A | £33.68k | £34.69k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £185.08k | £19.38k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.65m | £5.92m | £5.51m | £5.11m | £5.83m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £110.28k | £264.00k | £327.30k | £43.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £97.02k | £210.00k | £57.01k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.86k | £1.99k | £1.78k | £2.37k | £10.71k | |
|
Incwm - Arall | £316.70k | £2.17k | £186.29k | £124.38k | £409.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.12m | £5.66m | £4.23m | £4.54m | £5.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £267.73k | £287.85k | £272.44k | £295.86k | £333.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £98.21k | £199.70k | £135.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £47.13k | £203.16k | £175.51k | £121.26k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.