ymddiriedolwyr THE NATIONAL ASSOCIATION OF DECORATIVE AND FINE ARTS SOCIETIES
Rhif yr elusen: 1089743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liz Woods | Cadeirydd | 15 May 2019 |
|
|
||||
Joanna Ward | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Christopher Stuart Timothy Ward | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Caroline Mary Coleman | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
David Edward Traylen Taylor | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Alison Elisabeth Watson | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Anthony John Strachan | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Carolyn Marie Trevor-Jones | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||
Jennifer Constance Harding-Edgar | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.