ymddiriedolwyr HENLEY YMCA
Rhif yr elusen: 1089763
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSEMARY DUCKETT JP | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Christopher Robin Wermann | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||||
Andrew Newell | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||||
David Steven Eggleton | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||||
Kay Sentance | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||||
Feisal Ijaz Ahmed | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||||
Rachel Nichola Susan Magnay | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||||
Jane Streatfield | Ymddiriedolwr | 27 January 2016 |
|
|
||||||
Julian Brookes | Ymddiriedolwr | 12 August 2015 |
|
|
||||||
Roger James Appleyard | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||||
Rob Perkins | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.