Hanes ariannol ESSEX COALITION OF DISABLED PEOPLE
Rhif yr elusen: 1091293
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £188.70k | £90 | £65 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £431.71k | £13.44k | £37.49k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £21.19k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.99k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.