Hanes ariannol KEYSTONE DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1093162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £696.30k | £718.28k | £780.30k | £496.45k | £436.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £732.83k | £2.19m | £718.62k | £561.50k | £686.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £30.00k | £322.99k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.24k | £32.00k | £164.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £191.97k | £184.06k | £7.80k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £484.62k | £484.72k | £570.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.47k | £17.50k | £17.52k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £20.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £595.57k | £656.63k | £624.02k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £137.26k | £147.76k | £94.61k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £14.84k | £3.48k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.39m | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.