ymddiriedolwyr LLANFYLLIN DOLYDD BUILDING PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1091097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Llewelyn Hall | Cadeirydd | 24 September 2020 |
|
|
||||
John David Davies | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Jack Oliver Warden | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Jessica Evans | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
David Christopher Tudor | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Fionnula Mary Irwin | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Suzanne Dolman | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Alan Thomas John Eddy | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|||||
Nicholas Kirk Henson | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Michael Alastair Cape QGM | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Izzi Zahorik | Ymddiriedolwr | 10 August 2015 |
|
|
||||
JEAN CAPE | Ymddiriedolwr | 15 March 2010 |
|
|
||||
JOHN HAINSWORTH | Ymddiriedolwr | 15 April 2004 |
|
|
||||
RICHARD DIX | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.