Hanes ariannol Mountain Training United Kingdom & Ireland Ltd
Rhif yr elusen: 1090203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £444.70k | £448.72k | £491.64k | £550.59k | £595.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £453.74k | £478.11k | £468.54k | £557.56k | £644.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £45.75k | £62.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £1.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £502.97k | £531.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £1.87k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £495 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £388.23k | £451.36k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £1.09k | £752 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £311.78k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £168.25k | £192.22k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.