Hanes ariannol PEOPLE'S ACCESIBLE TRANSPORT FOR HARBOROUGH
Rhif yr elusen: 1093671
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.19k | £13.32k | £15.97k | £9.97k | £8.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.21k | £12.81k | £15.18k | £13.97k | £10.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.