ymddiriedolwyr GOODWILL AND GROWTH FOR AFRICA UK
Rhif yr elusen: 1092028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Morrison | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Claire Henley | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Louise Nommiselo Nene | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Richard Lucas | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Sarah Louise Hodgson | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
CHARLES HOMER | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.