ymddiriedolwyr FRIENDS OF BRIGHT EYES
Rhif yr elusen: 1091012
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Fernandez | Cadeirydd |
|
|
|||||
Muhibur Rahman Rayhan | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Saiqa Chowdrey | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
Iraj Raza | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Shakila Bi | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
FARHAN ZAKARIA | Ymddiriedolwr | 15 March 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.