Hanes ariannol THE CANDLE TRUST
Rhif yr elusen: 1094320
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 06/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.09k | £135.41k | £130.66k | £163.52k | £62.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £115.84k | £117.64k | £120.96k | £157.51k | £58.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £131.08k | £132.09k | £125.27k | £163.52k | £62.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.16k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.