Hanes ariannol OXCLOSE AND DISTRICT YOUNG PEOPLES PROJECT LTD
Rhif yr elusen: 1092908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £380.75k | £355.13k | £175.16k | £176.50k | £193.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £360.97k | £351.35k | £177.51k | £180.15k | £213.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £34.70k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £380.75k | N/A | £175.13k | £34.68k | £62.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.