Hanes ariannol YMCA FAIRTHORNE GROUP
Rhif yr elusen: 1090981
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.88m | £11.15m | £12.78m | £10.97m | £12.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.47m | £11.10m | £13.08m | £11.74m | £13.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £696.93k | £615.89k | £841.62k | £837.00k | £422.68k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £62.21k | £3.85k | £1.88m | £567.00k | £170.41k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.51m | £160.00k | £53.00k | £323.00k | £80.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £225.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.37m | £10.52m | £12.73m | £10.42m | £12.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £467.00k | £0 | £0 | £72.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.46m | £11.10m | £13.08m | £11.74m | £13.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £66.00k | £90.00k | £91.00k | £86.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £10.31k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.