Hanes ariannol BOLTON WANDERERS COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1090753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £816.17k | £1.01m | £1.27m | £1.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £981.81k | £934.54k | £866.26k | £1.29m | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.14k | £640 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.50k | £86.33k | £293.76k | £96.23k | £69.85k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £762.79k | £564.12k | £894.30k | £1.02m | £88.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £213.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £260.49k | £252.05k | £118.58k | £249.03k | £1.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £971.97k | £929.72k | £860.93k | £1.29m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.85k | £4.82k | £5.33k | £5.53k | £24.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.85k | £13.41k | £15.64k | £17.81k | £19.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.