ymddiriedolwyr SUNDERLAND THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1092896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathew William Clarke | Cadeirydd | 26 January 2016 |
|
|
||||
Jason Waldock | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Rebecca Crackett | Ymddiriedolwr | 04 September 2020 |
|
|
||||
Gabrielle-Seren Norma Maria Smith | Ymddiriedolwr | 04 September 2020 |
|
|
||||
Lisa Smith | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|
||||
Helen Jennifer Smurthwaite | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|
||||
Stephen William Fay | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|
||||
JENNIFER LOUISE ELLIOTT-FARROW | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
BRIAN THOMAS LEACH | Ymddiriedolwr | 02 September 2016 |
|
|
||||
CARA BARELLA | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.