Hanes ariannol THE WILDLIFE TRUST OF SOUTH AND WEST WALES LIMITED
Rhif yr elusen: 1091562
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.71m | £2.41m | £2.71m | £2.38m | £3.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.02m | £2.44m | £2.00m | £2.20m | £2.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £27.69k | £102.50k | £61.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.70k | £451.22k | £748.05k | £683.85k | £813.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.47m | £605.78k | £581.67k | £702.78k | £504.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £694.51k | £721.31k | £247.06k | £545.67k | £776.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £586.55k | £952.48k | £1.80m | £954.88k | £1.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £135.83k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £75.94k | £82.38k | £57.95k | £55.51k | £71.39k | |
|
Incwm - Arall | £22.03k | £48.72k | £23.39k | £120.79k | £54.49k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £96.10k | £40.14k | £63.06k | £105.20k | £26.45k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.13m | £1.53m | £1.51m | £1.36m | £1.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £217.63k | £242.31k | £161.49k | £301.96k | £303.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.30k | £7.58k | £8.67k | £7.18k | £9.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £666.89k | £677.24k | £329.42k | £539.88k | £639.06k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.