Dogfen lywodraethu Society of the Friends of the Royal Artillery Museum
Rhif yr elusen: 1091365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 DEC 2001 AS AMENDED ON 18 JUN 2002 AS AMENDED ON 21 SEP 2004 AS AMENDED ON 23 NOV 2016 as amended on 19 May 2022 as amended on 19 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST THE CHARITABLE WORK OF THE ROYAL ARTILLERY MUSEUM KNOWN AS FIREPOWER
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.