ymddiriedolwyr SIMON DE MONTFORT SOCIETY
Rhif yr elusen: 1092319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR DAVID A SNOWDEN BA | Cadeirydd | 08 September 2022 |
|
|
||||
Mike Powell | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Joya Snowden | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Susan Hurst | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Professor Peter Coss | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|
||||
Margaret Goodrich | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|
||||
SUSAN CAMPBELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.