ymddiriedolwyr THE PEACE MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1091405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE BARRETT | Cadeirydd |
|
||||||
Julia Margaret Fielding | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|||||
Prathivadi Bhayankaram Anand | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|||||
Rachel Julian | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|||||
Sabir Musaji | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|||||
Saoirse Kezia Cowley | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|||||
Pearl Meredith Irene Johns | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Clare Elizabeth Kemsley | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Eithne Grace Barker Bolton | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Bernard Aiden Conlon | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|||||
Victoria Bentley | Ymddiriedolwr | 17 October 2020 |
|
|||||
Michael Ivan Hutnik | Ymddiriedolwr | 17 October 2020 |
|
|||||
Aisling Philippa Serrant | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|||||
Charlotte Dean | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.