Hanes ariannol INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TEACHERS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Rhif yr elusen: 1090853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £282.67k | £575.85k | £809.98k | £772.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £617.70k | £472.20k | £886.52k | £866.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.87k | £31.18k | £75.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.57k | N/A | £18.92k | £2.38k | £10.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £94.22k | N/A | £38.96k | £141.88k | £223.27k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £970.88k | N/A | £477.27k | £579.61k | £523.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.26k | N/A | £8.06k | £9.70k | £13.83k | |
|
Incwm - Arall | £2.24k | N/A | £32.64k | £76.42k | £969 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | N/A | £463.46k | £869.98k | £818.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £326 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.08k | N/A | £24.99k | £26.68k | £37.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.00k | N/A | £0 | £1.50k | £1.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £7.89k | N/A | £8.73k | £16.22k | £48.16k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.