Hanes ariannol THE CHASELEY TRUST
Rhif yr elusen: 1090579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.78m | £4.90m | £5.27m | £5.10m | £5.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.40m | £4.83m | £4.90m | £5.02m | £5.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.57m | £2.31m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £40.59k | £163.68k | £98.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.83k | £69.98k | £205.97k | £40.73k | £46.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.54k | £9.66k | £87 | £2.60k | £788 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.76m | £4.82m | £5.02m | £4.92m | £5.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £644 | £1.85k | £335 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £40.59k | £137.13k | £98.93k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.39m | £4.83m | £4.89m | £5.01m | £5.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.01k | £3.53k | £2.69k | £4.57k | £40.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.60k | £12.71k | £12.83k | £14.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.