Hanes ariannol UPPER HORFIELD COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1093226
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.63k | £77.65k | £62.62k | £44.82k | £34.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.22k | £72.01k | £79.41k | £44.16k | £40.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.26k | £1.20k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.70k | N/A | N/A | £25.06k | £4.87k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.