FAMILEY
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support female health and maternity services locally in East Yorkshire. This means we support medical education, medical research, the purchase of hospital and community medical equipment and patient transport needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023
Pobl
6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Kingston Upon Hull
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Rudston | Ymddiriedolwr | 16 December 2013 |
|
|
||||
Sarah Birtwhistle | Ymddiriedolwr | 16 December 2013 |
|
|
||||
Dr ALEXANDER EDOSA OBOH | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|
||||
PROFESSOR STEPHEN ROBERT KILLICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FIONA ELIZABETH WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS ANN GODDARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.20k | £2.77k | £147 | £39 | £29 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.02k | £2.51k | £659 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 10 Mawrth 2024 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 10 Mawrth 2024 | 399 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 27 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 14 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 14 Mehefin 2020 | 130 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 14 JANUARY 2003
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING FOR THE INHABITANTS OF THE EAST RIDING OF YORKSHIRE AND THE CITY OF KINGSTON UPON HULL ('THE BENEFICIAL AREA') FOR (I) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE PROVISION OF FUNDS FOR RESEARCH AND THE DISSEMINATION OF RESEARCH INTO THE MEDICAL FIELDS OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CONTRACEPTION FERTILITY AND FEMALE CANCERS (II) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF PERSONS WHO ARE DISADVANTAGED BY REASON OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES INCLUDING THE IMMIGRANT POPULATION OF THE BENEFICIAL AREA BY THE PROVISION OF FUNDS FOR PRODUCING AND TRANSLATING PUBLICATIONS ON OBSTETRICS AND GYNAECOLOGICAL MATTERS (III) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THOSE PRACTICING IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY AND IN PARTICULAR JUNIOR HOSPITAL STAFF BY THE PROVISION OF FUNDS FOR ENABLING THEM TO ATTEND EDUCATIONAL COURSES CONFERENCES AND ACQUIRING PRACTICAL EXPERIENCE IN THE MEDICAL FIELDS OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY (IV) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY MAKING GRANTS TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS SPECIALISING IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY (V) THE RELIEF OF SICKNESS IN THE BENEFICIAL AREA BY THE PROVISION OF FUNDS FOR MEDICAL EQUIPMENT AND FACILITIES NOT REPLACING ANY STATUTORY OBLIGATION OF GOVERNMENT (VI) THE RELIEF OF SICKNESS IN THE BENEFICIAL AREA BY CARE AND TREATMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGICAL PATIENTS BUT NOT REPLACING ANY STATUTORY OBLIGATION OF GOVERNMENT
Maes buddion
EAST RIDING OF YORKSHIRE AND THE CITY OF KINGSTON UPON HULL
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
46 RIPLINGHAM ROAD
KIRK ELLA
HULL
HU10 7TR
- Ffôn:
- 07968323645
- E-bost:
- Famileycharity@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window