ymddiriedolwyr THE FROME MUSEUM
Rhif yr elusen: 1091103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL NORMAN MAGGS | Cadeirydd | 05 April 2023 |
|
|||||
Christine Margaret De Groot | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|||||
Tesni Daniel | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|||||
Angela Mary Pater | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|||||
Dr Robert George Heath | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|||||
BRIAN JOHN MARSHALL | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|||||
MR BOB CUZNER | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.