ymddiriedolwyr THE POLPERRO FISHERMENS CHOIR
Rhif yr elusen: 1092351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Lionel Sainsbury | Cadeirydd | 22 February 2017 |
|
|||||
MARTIN KAY | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Alfie Commander | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
John Smale | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Stephen Beswick | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
JOHN PENGELLY | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
MRS PAT CARNELL | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
||||
COLIN CRABB | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
||||
ADRIAN WILTON | Ymddiriedolwr | 14 February 2017 |
|
|
||||
Jeremy Hall | Ymddiriedolwr | 17 February 2016 |
|
|
||||
PETE BREWER | Ymddiriedolwr | 15 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.