ymddiriedolwyr CITY GATE COMMUNITY PROJECTS
Rhif yr elusen: 1093245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooke Courtney | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Pamela Mitchell | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Nigel John WRIGHT | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Suzanne Elizabeth Maine | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Brewer | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
||||
James Peter Marchant | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
||||
Caroline Ward | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Keith Harrison | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Gwynfa Kathrine Davies | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|||||
Yvonne Au | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|||||
JONATHAN WILKINS | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.