ymddiriedolwyr BETTER DAYS
Rhif yr elusen: 1097343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Watson | Cadeirydd | 07 August 2014 |
|
|
||||
Charlie Bramley | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Graham Newton | Ymddiriedolwr | 08 August 2021 |
|
|
||||
Patricia Lynn | Ymddiriedolwr | 18 August 2018 |
|
|
||||
Gordon Duncan | Ymddiriedolwr | 18 August 2016 |
|
|
||||
Pam Richold | Ymddiriedolwr | 07 August 2014 |
|
|
||||
Janine Turnbull | Ymddiriedolwr | 07 August 2014 |
|
|
||||
WILLIAM RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 18 August 2011 |
|
|
||||
Anne Tulip | Ymddiriedolwr | 18 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.