Dogfen lywodraethu VEE'S PLACE
Rhif yr elusen: 1093064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 FEBRUARY 2002 AS AMENDED 3 JULY 2002, 18 JUNE 2008 AND 29 APRIL 2009. AS AMENDED ON 05 FEB 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION FO THOSE PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR WHO ARE OVER THE AGE OF 60 YEARS, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
KNOWSLEY, MERSEYSIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.