Hanes ariannol GAMBLEAWARE
Rhif yr elusen: 1093910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.44m | £16.98m | £33.66m | £34.97m | £48.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.65m | £19.63m | £23.61m | £26.05m | £49.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.34m | £16.88m | £33.63m | £34.96m | £48.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £104.21k | £105.87k | £24.31k | £9.16k | £135.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.29m | £19.42m | £23.36m | £25.77m | £49.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £358.96k | £208.24k | £255.36k | £277.73k | £240.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £171.06k | £154.24k | £215.98k | £144.52k | £260.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £10.15m | £10.43m | £2.01m | £24.08m | £15.94m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.