Hanes ariannol BRITISH FRIENDS OF ZAKA - "CHESSED SHEL EMET"
Rhif yr elusen: 1099639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2018 | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £205.34k | £154.44k | £132.53k | £135.93k | £97.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £195.66k | £160.05k | £132.12k | £115.96k | £78.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.